股东情况
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 广州中设高创投资咨询有限公司
9,493,439
63.29%
境内法人股
2 广州智骋慧投资咨询有限公司
4,500,175
30.00%
境内法人股
3 广州义数天企业管理咨询有限公司
1,006,386
6.71%
境内法人股
合计 ——
15,000,000
100.00%
境内法人股
董事、监事及高管情况
姓名
职务
性别
年龄
学历
任期
曹鑫
董事长
男
39 博士
2014.6.27-2017.6.26
方卫东 董事
男
52 博士 2015.6.12-2017.6.26
刘莹
董事、副总经理
男
52 硕士
2014.6.27-2017.6.26
刘德峰
董事
男
52 本科 2014.6.27-2017.6.26
杜书升
董事、总经理
男
36 硕士
2014.6.27-2017.6.26
李琳娜
监事会主席
女 37 EMBA
2014.6.27-2017.6.26
周湘波
监事
女
38 大专 2014.6.27-2017.6.26
张伟 监事
男 33 本科 2015.10.16-2017.6.26